Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 60, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-07 fjernes Direktion: Asger Axel Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-07 fjernes Kontaktoplysninger: ama@axlgruppen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-07 fjernes Navne: AXL GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Revisor: Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Stiftere: Asger Axel Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ama@axlgruppen.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 60, 4050 Skibby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Direktion: Asger Axel Madsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Navne: AXL GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Revisor: Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Stiftere: Asger Axel Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Vedtægter: 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)