Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 4, 7., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-17)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-10-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdspladsen 11, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlundgårdsvej 244, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 tilføjes Hjemmeside: www.baak.dk (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Legale ejere: Kenneth Bak Pedersen, BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-12-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Bak Pedersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2016-11-30 fjernes Legale ejere: BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-11-21 tilføjes Binavne: PEDERSEN PARTNERS ApS (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg samt udlejning af varer samt handel med værdipapirer og ejendomme samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2016-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-15 tilføjes Navne: BAAK ApS (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-14 fjernes Navne: PEDERSEN PARTNERS ApS (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-10-14 tilføjes Legale ejere: BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-10-13 fjernes Legale ejere: DBP INVEST ApS, BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-22 tilføjes Legale ejere: BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2016-10-14)
Den 2016-08-21 fjernes Legale ejere: Kenneth Bak Pedersen, BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2016-03-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: BAK KAPITAL ApS, Gert Pedersen (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-08-25 tilføjes Legale ejere: Gert Pedersen, DBP INVEST ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2014-07-14 tilføjes Legale ejere: Kenneth Bak Pedersen (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2012-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2012-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre selskaber samt foretage formueanbringelser, herunder investering i fast ejendom (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2012-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 590.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Vedtægter: 2012-11-30 (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2012-05-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2012-05-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlundgårdsvej 244, 8260 Viby J (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2008-12-23 tilføjes Direktion: Kenneth Bak Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2008-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Legale ejere: BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2008-12-23 tilføjes Navne: PEDERSEN PARTNERS ApS (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2008-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-23 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Stiftere: BAK KAPITAL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-29)
Den 2008-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)