Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Kapital | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og kapitalandele i tilknyttede selskaber, administration af tilknyttede selskaber, administration af ejendomme, samt handel i øvrigt med værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Legale ejere: Torben Ole Bøttger (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2014-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 tilføjes Vedtægter: 2014-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-07 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 fjernes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olsbækhøj 32, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 tilføjes Direktion: Torben Ole Bøttger (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Navne: TORBEN BØTTGER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-29)
Den 2008-12-22 tilføjes Reelle ejere: Torben Ole Bøttger (offentliggjort 2017-12-17)
Den 2008-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Revisor: Brink Larse /Athos, Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Stiftere: Torben Ole Bøttger (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-29)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)