Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birgitte Bundesen Svarre | 01.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirstine Behrmann Cool | 01.12.2021 | 01.02.2022 | direktør |
Sara Line Bohn | 13.01.2017 | 01.12.2021 | direktør |
Thomas Martinsen | 18.12.2008 | 13.01.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Toftgård Nielsen | 19.04.2023 | formand |
Thomas Bjørnkilde Kveiborg | 27.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nina Mathiesen | 27.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Dammand Lund | 12.12.2017 | 27.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Thule Kristensen | 23.03.2015 | 12.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Toftgård Nielsen | 18.03.2014 | 18.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Iuel | 18.12.2008 | 19.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Gudmund Axelsen | 18.12.2008 | 19.04.2023 | formand |
Peter Cederfeld de Simonsen | 18.12.2008 | 27.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sven Felding | 18.12.2008 | 23.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Svendler Nielsen | 18.12.2008 | 18.03.2014 | bestyrelsesmedlem |