Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Spandet Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-20 fjernes Direktion: Robert Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-20 fjernes Navne: H. N. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Stiftere: Robert Nielsen, Bjarne Hjortlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 fjernes Revisor: KLOSTER REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Spandet Vej 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Direktion: Robert Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Navne: H. N. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Revisor: KLOSTER REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Stiftere: Robert Nielsen, Bjarne Hjortlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Vedtægter: 2008-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)