Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognborgvej 11, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 1, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: karen@jobfundamentet.dk (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2008-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: JOBFUNDAMENTET ApS. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 tilføjes Vedtægter: 2014-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-26 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 fjernes Revisor: J. O. Dam-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-11-17)
Den 2010-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 1, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Direktion: Karen Linde Kamp (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Legale ejere: Karen Linde Kamp (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-12-01 tilføjes Navne: K.L.K. HOLDING AF 2008 ApS (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2008-12-01 tilføjes Reelle ejere: Karen Linde Kamp (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Revisor: J. O. Dam-Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Stiftere: Karen Linde Kamp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)