Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Marehalmen 50, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Direktion: Claus Kalhøj (direktør) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-21 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: claus@kalhoj.com (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Legale ejere: Claus Kalhøj (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Navne: KALHOJ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Reelle ejere: Claus Kalhøj (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Stiftere: Claus Kalhøj (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: KALHØJ BOLIG ApS. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: KALHØJ VINDUER ApS. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marehalmen 50, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmsland Klitvej 154, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@kalhoj.com (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmsland Klitvej 154, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 111, 6933 Kibæk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Kalhøj (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-10 tilføjes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 111, 6933 Kibæk (offentliggjort 2019-03-07)
Den 2012-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvang 4, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2012-07-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2012-07-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvang 4, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 10, 7400 Herning (offentliggjort 2009-04-30)
Den 2009-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2009-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2009-08-15 tilføjes Vedtægter: 2009-08-15 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2009-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 10, 7400 Herning (offentliggjort 2009-04-30)
Den 2009-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Truelsensvej 22, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Truelsensvej 22, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-21 tilføjes Direktion: Claus Kalhøj (direktør) (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-21 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Legale ejere: Claus Kalhøj (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Navne: KALHOJ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-21 tilføjes Stiftere: Claus Kalhøj (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2008-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-27)