Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BHC SKIVE HOLDING ApS (CVR 34472777) | NORMAL | 13.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bo Høiris Christensen | 19.11.2008 | 13.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
DAN-ALU A/S (CVR 29180679) | OPLØSTEFTERKONKURS | 22.03.2012 | 24.06.2016 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |