Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Binavne | Bestyrelse | ||||
Direktion | Navne | Vedtægter | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Legale ejere | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-04-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 58, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Binavne: ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB II A/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-19 fjernes Binavne: ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB II A/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-19 tilføjes Bestyrelse: Brian Kudsk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-19 fjernes Bestyrelse: Mads Pilgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-19 tilføjes Direktion: Steen Jensen (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-19 fjernes Direktion: Jan Severin Sølbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-19 tilføjes Navne: ARTHA FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-18 fjernes Navne: ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-12-19 tilføjes Vedtægter: 2018-12-19 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 9.173.730,50 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-13 tilføjes Vedtægter: 2017-12-13 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@arthakapitalforvaltning.dk (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-10-23 fjernes Kontaktoplysninger: md@arthakapitalforvaltning.dk (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Abildskov Blom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-17 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2016-12-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-08-26 tilføjes Bestyrelse: Hans Carl Bøgh-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-26 fjernes Bestyrelse: Peter Körner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søllerødvej 64, 2840 Holte (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2014-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-05-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Nielsen Grøndahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-30 tilføjes Legale ejere: ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-27 tilføjes Formål: Selskabets endelige formål er at drive fondsmæglervirksomhed i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og selskabets tilladelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 18.347.461,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2012-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-27 tilføjes Vedtægter: 2012-09-27 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2012-07-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-17)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2012-03-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2014-01-09)
Den 2010-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbjerggårdsvej 30, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-22 tilføjes Bestyrelse: Andreas Christian Tandrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-17 tilføjes Kontaktoplysninger: md@arthakapitalforvaltning.dk (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Værdipapir- og varemægling (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Navne: ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-12-15 fjernes Navne: ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2008-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbjerggårdsvej 30, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Körner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-13 tilføjes Binavne: ARTHA KAPITALFORVALTNING FONDSMÆGLERSELSKAB II A/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-11-13 tilføjes Direktion: Jan Severin Sølbæk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Navne: ARTHA KAPITALFORVALTNING A/S (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2008-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-11-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Stiftere: Brian Kudsk, ARTHA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2008-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)