Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sune Ingemann | 01.05.2024 | direktør |
William Kanta | 01.03.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
William Kanta | 01.11.2023 | 29.02.2024 | direktør |
Tomas Jandorf | 26.02.2009 | 26.02.2009 | direktør |
Rasmus Friis Jørgensen | 19.11.2008 | 29.02.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tomas Jandorf | 30.08.2019 | formand |
Michael Håber Borchers | 01.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Friis Jørgensen | 26.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Stensdal | 26.02.2009 | 30.08.2019 | formand |
Tomas Jandorf | 26.02.2009 | 29.08.2019 | næstformand |