Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-21 tilføjes Bestyrelse: Knut Knutsøn Heje (formand) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 fjernes Bestyrelse: Tore Haugsdal (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-20 fjernes Bestyrelse: Knut Gregardsøn Heje (formand) (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-10-21 tilføjes Direktion: Kristian Kornerup Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-21 fjernes Direktion: Tore Haugsdal (direktion) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: STRYHNS A/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: AGRA DANMARK A/S (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Kirkevej 15, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Kirkevej 13-19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Brenna (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-21 fjernes Bestyrelse: Arne Giæver (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, eller bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 tilføjes Vedtægter: 2010-09-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-20 tilføjes Kontaktoplysninger: jei@stryhns.dk (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Kirkevej 13-19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2008-10-31 tilføjes Bestyrelse: Arne Giæver (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Direktion: Tore Haugsdal (direktion) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Legale ejere: AGRA DANMARK A/S (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2008-10-31 tilføjes Navne: STRYHNS EJENDOMME A/S (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2008-10-31 tilføjes Reelle ejere: Knut G. Heje (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-11-19)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)