Sektion (alle) | |||||||
Formål | Vedtægter | xbrl | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | Navne | ||||
Kapital | Hovedbranche | Legale ejere | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med design, produktion og salg af indretningsartikler herunder lamper. Desuden er det et af Selskabets formål i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2024-06-07 tilføjes Vedtægter: 2024-06-07 (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-07 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-09-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Ravn Christensen (formand) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Søren Ravn Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2021-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 29, 1058 København K (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 15, 2., 1050 København K (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-29 tilføjes Hjemmeside: umage.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-28 fjernes Hjemmeside: vitacopenhagen.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-29 tilføjes Kontaktoplysninger: jnh@umage.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-07-28 fjernes Kontaktoplysninger: jnh@vitacopenhagen.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 fjernes Reelle ejere: William Ravn Nielsen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-08 tilføjes Binavne: VITA copenhagen ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-07 tilføjes Navne: UMAGE ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-06 fjernes Navne: VITA copenhagen ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-07 tilføjes Vedtægter: 2018-08-07 (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 2.166.667,00 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-06-20 tilføjes Vedtægter: 2017-06-20 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2017-06-12 tilføjes Hjemmeside: vitacopenhagen.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2017-06-11 fjernes Hjemmeside: vita.dk (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: jnh@vitacopenhagen.com (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2017-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: info@vita.dk (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-02 fjernes Direktion: William Ravn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-25 tilføjes Binavne: VITA lighting ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Navne: VITA copenhagen ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2015-11-23 fjernes Navne: VITA lighting ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vita.dk (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-07-07 fjernes Kontaktoplysninger: jnh@vita.dk (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-18 tilføjes Legale ejere: UMAGE Group ApS (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2015-06-18 fjernes Legale ejere: W HOLDINGS ApS, CORNERSTONES INVEST ApS, NANNESTAD INVEST ApS, GEORG POUL ARTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-11 tilføjes Binavne: VITA living ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-05-11 tilføjes Hjemmeside: vita.dk (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-28 tilføjes Navne: VITA lighting ApS (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-04-27 fjernes Navne: VITA LIVING ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2015-04-28 tilføjes Vedtægter: 2015-04-28 (offentliggjort 2015-11-25)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 15, 2., 1050 København K (offentliggjort 2021-07-29)
Den 2014-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Kongensgade 22, 2., 1074 København K (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge indretningsartikler herunder lamper. (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2012-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i fællesskab. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2012-06-12 tilføjes Vedtægter: 2012-06-12 (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2012-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 166.667,00 (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2012-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Legale ejere: W HOLDINGS ApS, CORNERSTONES INVEST ApS, NANNESTAD INVEST ApS, GEORG POUL ARTMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2012-05-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jnh@vita.dk (offentliggjort 2015-07-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Kongensgade 22, 2., 1074 København K (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2010-11-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 2. tv., 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-20 fjernes Bestyrelse: Jacob Nicolai Deleuran Nannestad (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-13 tilføjes Direktion: William Ravn Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-13 tilføjes Reelle ejere: William Ravn Nielsen (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2008-11-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2008-11-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 2. tv., 1101 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-13 tilføjes Bestyrelse: Jacob Nicolai Deleuran Nannestad (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-13 tilføjes Direktion: Søren Ravn Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2008-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Navne: VITA LIVING ApS (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2008-11-13 tilføjes Reelle ejere: Jacob Nicolai Deleuran Nannestad, Søren Ravn Christensen (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2008-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-11-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Stiftere: NANNESTAD INVEST ApS, CORNERSTONES INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-18)
Den 2008-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)