Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2008-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flodvej 73, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Flodvej 73, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 tilføjes Direktion: Torben Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Direktion: Torben Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Formål: Selskabets formål at eje anparter i Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Navne: JANTZEN OG LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 fjernes Navne: JANTZEN OG LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EVAN KLARHOLT REGISTRERET REVISOR FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EVAN KLARHOLT REGISTRERET REVISOR FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Stiftere: Torben Lund, Leo John Jantzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Stiftere: Torben Lund, Leo John Jantzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Vedtægter: 2008-11-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING, NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING, NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)