Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2020-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET NØRREBROGADE 98 ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Kontaktoplysninger: admin@halconsult.dk (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: OVAFLEX INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: HUGUST HOLDING ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Dines Barzin Dueholm (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-12-30 fjernes Reelle ejere: Dines Barzin Dueholm (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2018-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 2., 1620 København V (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 17, 2., 1620 København V (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 119, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: admin@halconsult.dk (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amager Landevej 119, 2770 Kastrup (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2018-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 660, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 tilføjes Direktion: Hans August Lund (direktør) (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Direktion: Claus Làfontaine Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-04 tilføjes Legale ejere: HUGUST HOLDING ApS, RM80 ApS (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-01-04 fjernes Legale ejere: FONTAINE A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-01-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-04 fjernes Reelle ejere: Claus Làfontaine Møller (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Dines Barzin Dueholm, Dines Barzin Dueholm (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 660, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagesmindevej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2016-01-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2016-01-19 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2015-12-31 tilføjes Legale ejere: FONTAINE A/S (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2015-12-30 fjernes Legale ejere: Eniatnof ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2015-12-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Làfontaine Møller (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2015-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagesmindevej 14, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 5., 2300 København S (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 21, 5., 2300 København S (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-02-25)
Den 2008-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-28 tilføjes Direktion: Claus Làfontaine Møller (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af og investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Legale ejere: Eniatnof ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2008-11-28 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HEIMDALSGADE 35-37, KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-11-27 fjernes Navne: ApS KBURS 17 NR. 6702 (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-11-28 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2016-01-19)
Den 2008-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Vedtægter: 2008-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Navne: ApS KBURS 17 NR. 6702 (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)