Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 67, 8830 Tjele (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Bestyrelse: Tonny Kastbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Direktion: Torben Kastbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Navne: KASTBJERG HOLDING MOLLERUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Stiftere: Torben Kastbjerg, Tonny Kastbjerg, Niels Åge Kastbjerg, Hans Ove Kastbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 67, 8830 Tjele (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Bestyrelse: Tonny Kastbjerg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Direktion: Torben Kastbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber samt øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Navne: KASTBJERG HOLDING MOLLERUP A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Stiftere: Torben Kastbjerg, Tonny Kastbjerg, Niels Åge Kastbjerg, Hans Ove Kastbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Vedtægter: 2008-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)