Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Holst Riis | 01.11.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Ølgaard | 12.10.2012 | 31.10.2018 | adm. dir |
Allan Michael Luplau | 12.11.2008 | 12.10.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Carsten Nielsen | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Orth | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Allan Michael Luplau | 12.10.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Pallesen | 21.04.2022 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Henrik Kristian Knub | 23.02.2014 | 21.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Fenneberg | 08.04.2010 | 23.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Knud Kasper Damsgaard | 12.11.2008 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Thorvald Due | 12.11.2008 | 12.10.2012 | formand |
Keld Winckelmann | 12.11.2008 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |