Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2008-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: MIEIDA ApS. (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SYDKYSTENS AUTOMATIK P/S. (offentliggjort 2016-06-08)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2017-11-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 2-4A, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2015-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 2-4C, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-02-05 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2014-02-05 fjernes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier og anparter, fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 tilføjes Vedtægter: 2012-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-11 fjernes Direktion: Thomas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-20 tilføjes Legale ejere: Lars Torleif Busk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Metalgangen 2-4C, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2008-10-29 tilføjes Direktion: Thomas Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Navne: BRØDRENES AUTOMATIK HOLDING ApS (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-10-29 tilføjes Reelle ejere: Lars Torleif Busk (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2008-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-29 tilføjes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Stiftere: Thomas Rasmussen, Lars Torleif Busk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)