Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, st. th., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 16, st. th., 2990 Nivå (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindevej 14, 1877 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-13 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2015-04-13 tilføjes Vedtægter: 2015-04-13 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2014-06-23 tilføjes Reelle ejere: Susanne Lervad, Niels Boel Sørensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2012-07-09 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2012-07-09 fjernes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-13 tilføjes Hovedbranche: Charter- og taxiflyvning (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-11-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindevej 14, 1877 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2008-10-03 tilføjes Direktion: Niels Boel Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af fly. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Kontaktoplysninger: n.sorensen@kontike.fr (offentliggjort 2008-11-14)
Den 2008-10-03 tilføjes Legale ejere: KONTIKI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2008-10-03 tilføjes Navne: AIR BOS ApS (offentliggjort 2008-11-13)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-03 tilføjes Revisor: LST DK Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Stiftere: KONTIKI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Vedtægter: 2008-10-03 (offentliggjort 2015-04-20)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-13)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)