Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schimmelmannsvej 30, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mantuavej 6, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kontaktoplysninger: src@umage.com (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2012-05-25 sletter virksomheden Ejerskaber: UMAGE ApS. (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2015-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UMAGE Group ApS. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2019-04-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2019-04-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed virke som holdingselskab. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 152.100,00 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-10-03 tilføjes Vedtægter: 2017-10-03 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 tilføjes Revisor: TIMEVISION FREDERIKSBERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Legale ejere: Søren Ravn Christensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Reelle ejere: Søren Ravn Christensen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2008-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mantuavej 6, 2300 København S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2008-11-06 tilføjes Bestyrelse: Søren Ravn Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-06 tilføjes Direktion: Søren Ravn Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Navne: CORNERSTONES INVEST ApS (offentliggjort 2008-11-12)
Den 2008-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2008-11-06 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Stiftere: Søren Ravn Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-11-06 tilføjes Vedtægter: 2008-11-06 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-12)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)