Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2013-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-13 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 12/11-2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Stiftere: Barbara Anne Bennett (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Direktion: Michael Schewitsch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er være holdingselskab og at drive udstillings- og investeringsvirksomhed samt internethandel og dermed forbundne aktiviteter samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-13 tilføjes Vedtægter: 2011-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Direktion: Michael Schewitsch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Direktion: Barbara Anne Bennett (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: HR REVISION - STENLØSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Direktion: Barbara Anne Bennett (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 12/11-2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Revisor: HR REVISION - STENLØSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Stiftere: Barbara Anne Bennett (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Sweetprice.dk I/S. (offentliggjort 2011-06-27)