Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Alexander Bonde Afreedi(virk.: 9) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 11,11 % | 33,33 % | 33,33 % | 44,44 % |
Louise Eeg-Schmidt(virk.: 14) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 14,29 % |
Pct. | 4,35 % | 13,04 % | 13,04 % | 26,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Louise Eeg-Schmidt | 21.09.2021 | Sortedam Dossering 83, 2100 København Ø |
Alexander Bonde Afreedi | 01.11.2023 | Erik Menveds Vej 2, 1965 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HUMAN MOBILE ApS | 31847478 | NORMAL | Trådløs telekommunikation (612000) |
MANDARIN HOLDING ApS | 31847451 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.06.2010 | 16,00 (km) | Østergade 16, 1100 København K | Skodsborgvej 160, 2840 Holte |
27.04.2020 | 14,00 (km) | Skodsborgvej 160, 2840 Holte | Sortedam Dossering 83, 2100 København Ø |
23.02.2021 | 1,69 (km) | Sortedam Dossering 83, 2100 København Ø | Nørregade 37B, 1165 København K |
08.02.2024 | 2,54 (km) | Nørregade 37B, 1165 København K | Erik Menveds Vej 2, 1965 Frederiksberg C |
MANDARIN HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 01.11.2011 og angivet som gældende fra 01.11.2011 (4713 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mandal Skov & Haveservice v/Ole Mandal Nielsen | 26718635 |
Mandalsvej 3 v/Søren Peter Laurits Petersen | 31314763 |
MANDARIN A/S | 19673146 |
Mandarina Duck S.P.A | 41753714 |
MANDARIN HOLDING ApS | 31847451 |
Mandarin I/S | 25326687 |
Mandarin Invest ApS | 36035897 |
MANDARIN INVEST CONSULT ApS | 35632131 |
MANDATE ApS | 30584600 |
MANDATUM | 40204598 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Bonde Afreedi(virk.: 9) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Louise Eeg-Schmidt(virk.: 14) Legale ejere | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Pct. | 43 % | 0 % | 13 % | 13 % | 22 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Alexander Bonde Afreedi(virk.: 9) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 9 | 1 | 4 |
Louise Eeg-Schmidt(virk.: 14) Legale ejere | 11 | 4 | 1 | 3 |
Sum | 17 | 13 | 2 | 7 |
Pct. | 44 % | 33 % | 5 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |