Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Windelsvej 37, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelminevej 14, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@feldballefilm.dk (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2015-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIRTUAD ApS. (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-19 tilføjes Legale ejere: Nils Feldballe Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Legale ejere: Lonni Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Legale ejere: Nils Feldballe Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 tilføjes Reelle ejere: Nils Feldballe Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-19 fjernes Reelle ejere: Lonni Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2023-01-18 fjernes Reelle ejere: Nils Feldballe Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelminevej 14, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Windelsvej 37, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Nils Feldballe Petersen, Lonni Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Lonni Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2013-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2009-07-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-07-20)
Den 2009-07-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-17 tilføjes Legale ejere: Nils Feldballe Petersen, Lonni Petersen, Sofie Feldballe Petersen, Emil Feldballe Petersen, Benjamin Feldballe Petersen, Nicolai Oliver Feldballe Petersen (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2008-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Windelsvej 37, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2008-11-11 tilføjes Direktion: Lonni Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er al handel, investering, samt andre hermed beslægtede erhverv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Navne: FELDBALLE INVEST ApS (offentliggjort 2008-11-11)
Den 2008-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-11-11 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-11-11 tilføjes Stiftere: Nils Feldballe Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Vedtægter: 2008-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-11)
Den 2008-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)