Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2021-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 30, 8981 Spentrup (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 30, 8981 Spentrup (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-05-26 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2009-05-26)
Den 2009-05-25 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af citrusfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 30, 8981 Spentrup (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af citrusfrugter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Interessenter: Villy Brogaard Rasmussen, Henrik Brogaard Rasmussen (offentliggjort 2009-01-07)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: Henrik og Villy Rasmussen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Brogaard Rasmussen, Villy Brogaard Rasmussen (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)