Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FUSION | 06.01.2011 | 06.01.2011 |
NORMAL | 27.12.1975 | 05.01.2011 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) | 01.01.2008 | 06.01.2011 |
Ikke-finansielle holdingselskaber (741500) | 01.01.2007 | 31.12.2007 |
Anden virksomhedsrådgivning (741490) | 18.10.1999 | 31.12.2006 |
Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (452100) | 27.12.1975 | 17.10.1999 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
MJAKP2 I/S | 06.12.2008 | 06.01.2011 |
SV.O. TRUE ApS | 16.10.2006 | 06.12.2008 |
Kenny Mencke. | 27.12.1975 | 16.10.2006 |
Anker Laurentius Warncke. | 27.12.1975 | 30.01.1995 |
Statsaut. revisor Kaj Olsen | 27.12.1975 | 14.12.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
44493480 | 01.04.2009 | 06.01.2011 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
KSS CONSULT ApS | 31.01.1995 | 06.01.2011 |
KOLDING SPA & SWIMMINGPOOLCENTER ApS | 15.12.1988 | 30.01.1995 |
MORTENSENS BETON OG ANLÆG ApS | 27.12.1975 | 14.12.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
FERIEBOLIGWEB ApS | 27.12.1975 | 15.11.2006 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse | 15.11.2006 | 06.01.2011 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.