Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Interessenter | Virksomhedsform |
Den 2021-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sættedammen 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbjærget 60, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: torbenfyhn@gmail.com (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: fyhn@live.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-09 tilføjes Navne: Fyhn & Co (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-08 fjernes Navne: Fyhn v/Torben Fyhn Jørgensen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjærget 60, 3460 Birkerød (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 52, 5. th., 1358 København K (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 52, 5. th., 1358 København K (offentliggjort 2014-01-02)
Den 2013-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 3, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: fyhn@live.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 3, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-12-01 tilføjes Interessenter: Torben Fyhn Jørgensen (offentliggjort 2008-12-04)
Den 2008-12-01 tilføjes Navne: Fyhn v/Torben Fyhn Jørgensen (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2008-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)