Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-06-18 fjernes Navne: HOLGER KRISTIANSENS VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderupvej 25, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Direktion: Søren Kristian Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Revisor: Bertel Erichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning, en- treprenørvirksomhed, handel, håndværk og industri samt at foretage investering i fast ejendom og værdipapirer, alt efter direktionens nærmere bestemmelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-20 tilføjes Vedtægter: 1984-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderupvej 25, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Direktion: Søren Kristian Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Navne: HOLGER KRISTIANSENS VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Revisor: Bertel Erichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)