Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Karlemosevej 97, 2. th., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Direktion: Aynur Sahbaz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Navne: AAAKHB HOLDING SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-16 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karlemosevej 97, 2. th., 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31, 4., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-22 tilføjes Direktion: Aynur Sahbaz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 fjernes Direktion: René Holmgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive holding selskab samt relateret aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-22 tilføjes Vedtægter: 2009-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-21 tilføjes Navne: AAAKHB HOLDING SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-20 fjernes Navne: CCSD88 SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 31, 4., 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-11 tilføjes Navne: CCSD88 SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: René Holmgren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)