Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Revisor | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-29 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Navne: M & N CAFE RISICO ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Stiftere: Nihat Karaboga, Mustafa Erdem (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-02-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 fjernes Direktion: Ertan Kurtulmus (direktion) (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-07 fjernes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2016-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 123, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Direktion: Ertan Kurtulmus (direktion) (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2012-01-01 fjernes Direktion: Mustafa Erdem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 123, st., 2730 Herlev (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2008-10-29 tilføjes Direktion: Mustafa Erdem (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Formål: Selskabets primære formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedformål. (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-29 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Navne: M & N CAFE RISICO ApS (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Stiftere: Nihat Karaboga, Mustafa Erdem (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af to direktører, der kan tegne selskabet hver for sig. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Vedtægter: 2008-10-29 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2008-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-09)