Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ØBRO INVEST AALBORG ApS (CVR 30612191) | NORMAL | 14.06.2007 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
P.C. ØSTERGAARDS FLYTTEFORRETNING ApS (CVR 25858905) | OPLØSTEFTERFUSION | 04.01.2001 | 15.09.2021 | 100,00% | 100,00% |
ØBRO FLYTTEFORRETNING A/S (CVR 12557434) | NORMAL | 08.03.1989 | 15.09.2021 | 100,00% | 100,00% |