Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2008-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJD. MATR. NR. 9 ET TUNE ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2008-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET FLODVEJ 73 C ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2019-12-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Lundevej 4 ApS. (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-07 fjernes Revisor: REVISION & REVIEW PARTNER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: REVISION & REVIEW PARTNER, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EVAN KLARHOLT REGISTRERET REVISOR FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnetoften 3, 2765 Smørum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-06 tilføjes Direktion: Leo John Jantzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter, foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Legale ejere: Leo John Jantzen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2008-11-06 tilføjes Navne: BJØRNETOFTEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-11-06)
Den 2008-11-06 tilføjes Reelle ejere: Leo John Jantzen (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2008-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EVAN KLARHOLT REGISTRERET REVISOR FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Stiftere: Leo John Jantzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Vedtægter: 2008-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-06)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)