Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækkelunden 31, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Direktion: Sani Yüksel (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-06 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: Sani Yüksel (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Navne: Say Service ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Sani Yüksel (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Stiftere: Sani Yüksel (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: GOK2021 ApS. (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-11-21 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækkelunden 31, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallingparken 2, 3. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-08-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallingparken 2, 3. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2019-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallingparken 2, 3. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er service opgaver, hovedsageligt inden for rengøring. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-09-24 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-09-23 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-24 tilføjes Navne: Say Service ApS (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2018-09-23 fjernes Navne: ME & MI HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallingparken 2, 3. 1., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2017-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækkelunden 31, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formue administration. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2016-01-29 tilføjes Vedtægter: 2016-01-29 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-05-07 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækkelunden 31, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2008-11-06 tilføjes Direktion: Sani Yüksel (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-02-15)
Den 2008-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-06 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2008-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Legale ejere: Sani Yüksel (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Navne: ME & MI HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2008-11-06 tilføjes Reelle ejere: Sani Yüksel (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-06 tilføjes Stiftere: Sani Yüksel (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Vedtægter: 2008-11-06 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2008-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-29)