Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Borg Smidt(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Daniel Leth Larsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjørn Englund Haugaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikael Lindholm Christiansen(virk.: 4) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Martin Borg Smidt | 01.05.2010 | Horserød Byvej 1A, 3000 Helsingør |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikael Lindholm Christiansen | ||
Daniel Leth Larsen | ||
Bjørn Englund Haugaard | 31.12.2018 | Husmandsvejen 45, 3250 Gilleleje |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
GRØSTA Holding ApS | 38689746 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GRØSTA ejendomme ApS | 31782015 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
05.11.2008 | 37,93 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Rolighedsvej 13A, 3000 Helsingør |
31.08.2009 | 1,10 (km) | Rolighedsvej 13A, 3000 Helsingør | Hovedvagtsstræde 8, 3000 Helsingør |
27.10.2010 | 13,02 (km) | Hovedvagtsstræde 8, 3000 Helsingør | Horserød Byvej 1A, 3000 Helsingør |
03.06.2019 | 41,05 (km) | Horserød Byvej 1A, 3000 Helsingør | Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C |
27.07.2020 | 38,55 (km) | Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C | Skindersøvej 75, 3000 Helsingør |
31.08.2020 | 38,55 (km) | Skindersøvej 75, 3000 Helsingør | Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C |
18.01.2021 | 38,55 (km) | Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C | Skindersøvej 75, 3000 Helsingør |
25.06.2024 | 3,30 (km) | Skindersøvej 75, 3000 Helsingør | Horserød Byvej 1A, 3000 Helsingør |
GRØSTA ejendomme ApS. |
Sidst opdateret den 25.06.2024 og angivet som gældende fra 25.06.2024 (94 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GrønVVS V/Anders Hansen | 32693121 |
Grøn Vækst Management ApS | 44497166 |
Grønært Holding ApS | 43457373 |
Grønært Rørvig ApS | 44186039 |
Grøsfjeld Holding ApS | 44711346 |
Grøvlen Film | 35341080 |
Grün Aps | 38707256 |
grünBAG ApS | 31622417 |
Grünbaum Sustainability ApS | 40199381 |
Grünbaum Value Invest A/S | 42490229 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Borg Smidt(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Leth Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bjørn Englund Haugaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Lindholm Christiansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sum | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 22 % | 0 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Borg Smidt(virk.: 7) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 5 | 2 | 7 |
Pct. | 13 % | 31 % | 13 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Daniel Leth Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bjørn Englund Haugaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mikael Lindholm Christiansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 7 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 70 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |