Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-11 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-10-23 sletter virksomheden Ejerskaber: PROH ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2016-02-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LM STÅL ApS. (offentliggjort 2016-02-12)
Den 2020-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROH ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2024-03-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visøvej 32, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Visøvej 32, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visøvej 32, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2010-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 56, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-15 tilføjes Vedtægter: 2010-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 56, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-23 tilføjes Direktion: René Paulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-10-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Legale ejere: René Paulsen (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2008-10-23 tilføjes Navne: RENE PAULSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-10-23 tilføjes Reelle ejere: René Paulsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-10-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-10-23 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2008-10-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)