Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Eghammer | 30.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Stagegaard | 03.06.2022 | 30.05.2024 | adm. dir |
Karsten Ree | 02.11.2008 | 03.06.2022 | direktør |
Christian Gormsen | 02.11.2008 | 13.11.2008 | direktør |
Michael Thomas Hansen | 02.11.2008 | 13.11.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
René Eghammer | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ree | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Stagegaard | 30.05.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Eghammer | 25.11.2015 | 29.05.2024 | formand |
Jesper Stagegaard | 20.08.2012 | 29.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tina Fogh Aagaard | 20.08.2012 | 25.11.2015 | formand |
René Eghammer | 20.08.2012 | 24.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ree | 30.06.2009 | 20.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Hans Nielsen | 30.06.2009 | 20.08.2012 | formand |
Karsten Ree | 02.11.2008 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Jull Ludvigsen | 02.11.2008 | 30.06.2009 | bestyrelsesmedlem |