Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingvej 15, 3., 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Direktion: Lene Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Navne: BACH GRUPPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Stiftere: Pia Bloch Bach-Kristensen, Palle Buhl Jørgensen, Lene Christensen, John Brejnbjerg Staaling, Helle Bloch Bach, Finn Peter Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 15, 3., 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Direktion: Lene Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller indirekte gennem besiddelse af kapitalandele i andre selskaber eller virksomheder - at foretage anlægsinvestering i fast ejendom, udlejningsvirksomhed i forbindelse hermed og med de nævnte formål beslægtet virksomhed samt handel iøvrigt med bygge- og anlægsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 7.914.300,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Navne: BACH GRUPPEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Stiftere: Pia Bloch Bach-Kristensen, Palle Buhl Jørgensen, Lene Christensen, John Brejnbjerg Staaling, Helle Bloch Bach, Finn Peter Bach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Vedtægter: 2008-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)