Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2013-05-07 sletter virksomheden Ejerskaber: JØRS BILER ApS. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2016-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØRS BILER ApS. (offentliggjort 2016-06-07)
Den 2021-10-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Veje til viden ApS. (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gavnøvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skallegårdsvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 tilføjes Revisor: FUNDER & HENRIKSEN REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-01-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2012-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skallegårdsvej 1, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2012-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Egesborgvej 26, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-29 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-29 fjernes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Egesborgvej 26, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-24 tilføjes Direktion: Jeppe Kildeberg Jørs (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og service herunder handel med brugte biler samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-24 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2009-02-23)
Den 2008-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Legale ejere: Jeppe Kildeberg Jørs (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2008-10-24 tilføjes Navne: JEPPE KILDEBERG JØRS ApS (offentliggjort 2008-10-31)
Den 2008-10-24 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Kildeberg Jørs (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2008-10-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-24 tilføjes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Stiftere: Jeppe Kildeberg Jørs (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Vedtægter: 2008-10-24 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-31)
Den 2008-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)