Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Direktion: Jimmy Enggård Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Navne: MURERMESTER JIMMY JENSEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-10 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Stiftere: Jimmy Enggård Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-15 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-07-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-16 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 8, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Landevej 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Landevej 13, 7100 Vejle (offentliggjort 2009-12-16)
Den 2009-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Mettelundvej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejendomme, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Navne: MURERMESTER JIMMY JENSEN ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-08 fjernes Navne: ALSGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-10-31)
Den 2009-12-09 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 fjernes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-09 tilføjes Vedtægter: 2009-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mettelundvej 8, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Direktion: Jimmy Enggård Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Navne: ALSGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-10-31)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Revisor: GRK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Stiftere: Jimmy Enggård Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)