Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Skov Nielsen | 31.10.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Rudbeck | 08.07.2016 | 08.11.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Skov Nielsen | 31.10.2008 | 08.07.2016 | bestyrelse |
Peter Rudbeck | 31.10.2008 | 08.07.2016 | bestyrelse |
Flemming Vang Thusgaard Rasmussen | 31.10.2008 | 08.07.2016 | formand |
Kristian Helms | 31.10.2008 | 08.08.2014 | bestyrelse |