Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 16, 7400 Herning (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-31 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Legale ejere: Mogens Ærthøj (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Navne: BOCON MÆ ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Stiftere: Mogens Ærthøj (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-11-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-09 fjernes Direktion: Mogens Ærthøj (direktion) (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-10-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-10-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-10-09 tilføjes Vedtægter: 2015-10-09 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2015-10-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2012-09-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mørupvej 16, 7400 Herning (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2010-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Th. Nielsens Gade 75, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2008-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Th. Nielsens Gade 75, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2008-10-31 tilføjes Direktion: Mogens Ærthøj (direktion) (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2008-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-31 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Legale ejere: Mogens Ærthøj (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Navne: BOCON MÆ ApS (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-31 tilføjes Stiftere: Mogens Ærthøj (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2008-10-31 tilføjes Vedtægter: 2008-10-31 (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-11-21)