Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Bibranche | Kapital | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-19 tilføjes Navne: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Navne: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-09-01 fjernes Legale ejere: Mads Anker Jensen (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Seeberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-03-28 fjernes Bestyrelse: Mads Anker Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-03-28 tilføjes Revisor: ANDERSEN REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-03-28 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-02-22 fjernes Bestyrelse: Jens Henrik Ring Lauritsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Legale ejere: Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-24 fjernes Legale ejere: Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Nikolaj Storm Copenhagen ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-28 tilføjes Legale ejere: Komplementarselskabet af 24/2 2017 ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2021-02-28 fjernes Legale ejere: Carsten Bo Birch (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-02-26 tilføjes Bestyrelse: Mads Anker Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2021-02-26 fjernes Bestyrelse: Carsten Bo Birch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-02-21 tilføjes Direktion: Jesper Thorup Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-21 fjernes Direktion: Kim Tost (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-02-21 tilføjes Legale ejere: Mads Anker Jensen (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Mads Anker Jensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Mads Anker Jensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Bestyrelse: Helene Hastrup Bendixen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2019-07-01 fjernes Legale ejere: Dorrit Smedegaard Kristensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-29 fjernes Bestyrelse: Jesper Bjørn de Place (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-01 fjernes Legale ejere: Peter Damgaard (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bo Birch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2018-02-23 fjernes Bestyrelse: Jens Amstrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-22 fjernes Bestyrelse: Ole Skouboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 tilføjes Binavne: Revision Randers, Godkendt Revisionspartnerselskab, Kirk Revision, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-28 fjernes Binavne: J. C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, J. C. NØRGAARD / DANSK REVISION HADSTEN, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2017-02-24 tilføjes Vedtægter: 2017-02-24 (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2017-02-22 tilføjes Vedtægter: 2017-02-22 (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-16 tilføjes Legale ejere: Kurt Telling Jørgensen (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-29 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Storm Copenhagen ApS, Ny JOKE OS ApS, Ny JOKE JAM ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2016-11-28 fjernes Legale ejere: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-17 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-26 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bjørn de Place (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2016-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2016-02-26 tilføjes Legale ejere: JOKE, RANDERS A/S, Peter Damgaard, Dorrit Smedegaard Kristensen, Carsten Bo Birch, Anders Hübertz Mortensen, Michael Carstens, Peter Ingemann Jensen, Peter Seeberg Nielsen, Flemming Nielsen, Jesper Thorup Nielsen, Erik Foged Lund (offentliggjort 2017-01-26)
Den 2016-02-25 fjernes Legale ejere: JOKE, RANDERS A/S, Anders Hübertz Mortensen, Michael Carstens, Peter Ingemann Jensen, Peter Damgaard, Peter Seeberg Nielsen, Flemming Nielsen, Carsten Bo Birch, Jesper Thorup Nielsen, Erik Foged Lund, Dorrit Smedegaard Kristensen (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2016-02-26 tilføjes Vedtægter: 2016-02-26 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Seeberg Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-28 fjernes Bestyrelse: Erik Foged Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-02-28 fjernes Direktion: Erik Foged Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af én direktør i forening med bestyrelsens formand og komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Vedtægter: 2014-01-20 (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-09-25 fjernes Binavne: BAKER TILLY RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY LANDBRUG, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Bestyrelse: Michael Carstens (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-26 tilføjes Bestyrelse: Anders Hübertz Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-26 fjernes Bestyrelse: Peter Damgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 7.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Legale ejere: JOKE, RANDERS A/S, Anders Hübertz Mortensen, Michael Carstens, Peter Ingemann Jensen, Peter Damgaard, Peter Seeberg Nielsen, Flemming Nielsen, Carsten Bo Birch, Jesper Thorup Nielsen, Erik Foged Lund, Dorrit Smedegaard Kristensen (offentliggjort 2016-03-11)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-29 tilføjes Direktion: Erik Foged Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-29 fjernes Direktion: Hans Kurt Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-03 tilføjes Navne: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2010-05-02 fjernes Navne: DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2010-01-26)
Den 2010-05-03 fjernes Binavne: J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION HADSTEN, STATSAUTORISERETREVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION HADSTEN, STATSAUTORISERETREVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-12 fjernes Bestyrelse: Erik Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-12 fjernes Direktion: Jens Amstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-22 tilføjes Navne: DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2010-01-26)
Den 2010-01-21 fjernes Navne: J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2010-01-22 fjernes Binavne: J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION HADSTEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-17 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2009-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tronholmen 5, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2009-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Stationsvej 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-14 tilføjes Kontaktoplysninger: randers@danskrevision.dk (offentliggjort 2009-01-14)
Den 2008-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Stationsvej 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Bestyrelse: Erik Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-22 tilføjes Binavne: J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION HADSTEN, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION HADSTEN, STATSAUTORISERETREVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION HADSTEN, STATSAUTORISERETREVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, BAKER TILLY LANDBRUG, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, J. C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, J. C. NØRGAARD / DANSK REVISION HADSTEN, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION MARIAGERFJORD, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION LANDBRUG, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, DANSK REVISION HADSTEN, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Direktion: Jens Amstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 6.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-03-17)
Den 2008-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Navne: J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-22 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2008-10-22 tilføjes Stiftere: Peter Seeberg Nielsen, Peter Ingemann Jensen, Peter Damgaard, Jesper Thorup Nielsen, JOKE, RANDERS A/S, Hans Kurt Søndergaard, Flemming Nielsen, Erik Foged Lund, Dorrit Smedegaard Kristensen, Carsten Bo Birch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2008-11-17)
Den 2008-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)