Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Fabbio Mazzon(virk.: 10) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Kaltoft(virk.: 7) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Fabbio Mazzon | 26.01.2009 | Saxogade 3, 1662 København V |
Morten Kaltoft | 28.02.2014 | Trekronergade 105, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Arne Peter Møller | 01.01.2007 | Dyrehavegårdsvej 10, 2800 Kongens Lyngby |
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Dalforno ApS | 39980657 | NORMAL | Restauranter (561010) |
FAMO ApS | 28507992 | NORMAL | Restauranter (561010) |
GIUSY HOLDING ApS | 29209677 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
MARYJ HOLDING ApS | 35378847 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
MAY KALTOFT HOLDING ApS | 32885632 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MOFA ApS | 31777690 | NORMAL | Restauranter (561010) |
QEAT ApS | 35378960 | NORMAL | Engroshandel med frugt og grøntsager (463100) |
Ørum Konstruktioner v/Anders Ørum Mortensen | 32730663 | Ophørt | Arkitektvirksomhed (711100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.08.2017 | 4,08 (km) | Øster Søgade 114, 2100 København Ø | Saxogade 3, 1662 København V |
MOFA ApS. |
Sidst opdateret den 29.10.2008 og angivet som gældende fra 15.10.2008 (5817 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mohn el | 34954100 |
Mohn Murerfirma | 41132167 |
Mohn og partner IVS | 37791261 |
MOHO ApS | 19993302 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabbio Mazzon(virk.: 10) Dir., Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Morten Kaltoft(virk.: 7) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 88 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Arne Peter Møller(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden. | 47 | 0 | 2 | 72 | 15 | 1 |
Pct. | 34 % | 0 % | 1 % | 53 % | 11 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Fabbio Mazzon(virk.: 10) Dir., Reelle ejere | 2 | 6 | 1 | 8 |
Morten Kaltoft(virk.: 7) Reelle ejere | 0 | 6 | 1 | 5 |
Sum | 2 | 12 | 2 | 13 |
Pct. | 7 % | 41 % | 7 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Arne Peter Møller(virk.: 137) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 141 |
Pct. | 1 % | 0 % | 1 % | 99 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |