Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2008-10-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GRISEFORMIDLING VEST ApS. (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2019-11-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 7. (offentliggjort 2019-11-17)
Den 2020-05-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, handel med værdipapirer, samt at drive udlejningsvirksomhed (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-16 tilføjes Vedtægter: 2020-04-16 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmarksvej 44, 6780 Skærbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-10 tilføjes Direktion: Verner Hansen Bøjtang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2008-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Legale ejere: Verner Hansen Bøjtang (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2008-10-10 tilføjes Navne: BØJTANG HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-10)
Den 2008-10-10 tilføjes Reelle ejere: Verner Hansen Bøjtang (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2008-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-10 tilføjes Revisor: DSH-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Stiftere: Verner Hansen Bøjtang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Vedtægter: 2008-10-10 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2008-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-10)
Den 2008-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)