Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Milthers | 08.10.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anker Lauritsen | 08.10.2008 | 01.01.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Milthers | 27.04.2016 | 09.05.2016 | formand |
Bjarne Heino Haxgart | 01.01.2015 | 27.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Pia Lanken | 01.01.2015 | 27.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Poulsen | 01.01.2015 | 27.04.2016 | formand |
Morten Milthers | 01.01.2015 | 26.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anker Lauritsen | 01.01.2015 | 20.07.2015 | bestyrelsesmedlem |