Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-03 fjernes Revisor: Nexø Revision A/S (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2008-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THSPH Holding ApS. (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2024-04-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Revisor: Nexø Revision A/S (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2022-12-13 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-02-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-03-07 tilføjes Legale ejere: Torben Hedevang (offentliggjort 2016-03-07)
Den 2016-03-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Hedevang (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: ROESGAARD A/S (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-10 tilføjes Vedtægter: 2010-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lupinvej 2, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-25 tilføjes Direktion: Torben Hedevang (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Navne: TH JUELSMINDE HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 1. 10. 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-13)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)