Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Direktion: Maria Christodoulou (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-05 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Interessenter: TREASURECOM LLP (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Legale ejere: Treasurecom LLP (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Navne: GOTEN BYG OG TEKNIK K/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Reelle ejere: STANISLAV KOVALEV (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-02-12 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2. tv., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2016-10-25 tilføjes Direktion: Maria Christodoulou (direktør) (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2016-10-25 fjernes Direktion: Anastasia Koumidou (direktør) (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2017-06-05)
Den 2016-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2016-09-09)
Den 2016-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 2, kl. d., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 2, kl. d., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 18, 1203 København K (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-04-15 tilføjes Direktion: Anastasia Koumidou (direktør) (offentliggjort 2016-10-25)
Den 2016-04-15 fjernes Direktion: Steven Probert (direktør) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-05-30 tilføjes Direktion: Steven Probert (direktør) (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2015-05-30 fjernes Direktion: Arunas Masenas (direktion) (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2012-01-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 18, 1203 København K (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2011-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2009-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2009-09-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2009-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lergravsvej 53, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2008-10-08 tilføjes Interessenter: TREASURECOM LLP (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-10-08 tilføjes Legale ejere: Treasurecom LLP (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-10-08 tilføjes Navne: GOTEN BYG OG TEKNIK K/S (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-10-08 tilføjes Reelle ejere: STANISLAV KOVALEV (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Direktion: Arunas Masenas (direktion) (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2008-09-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel, rådgivning og alle andre forretninger, som direktionen af kommanditselskabet må beslutte. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-05 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en partner eller en direktør eller en dertil udpeget firmategner, hvor tegningsretten er ekvivalent, men ikke-udelukkende. (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Vedtægter: 2008-09-05 (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2008-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)