Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-21 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-05-21 tilføjes Vedtægter: 2024-05-21 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2008-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PERSONALE-MATCH ApS. (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2012-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BACHES ApS. (offentliggjort 2018-02-21)
Den 2013-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet AKJC ApS. (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2016-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: JOBFORBINDELSEN ApS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2021-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Larbach ApS. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2022-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-05-25 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2017-11-07 fjernes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 22, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2016-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 408, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2011-10-18 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2011-10-18 fjernes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 408, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2011-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Brandholms Alle 3, st. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-05-15 tilføjes Revisor: IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-15 fjernes Revisor: Arne Peter Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandholms Alle 3, st. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Annette Bache (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter eller aktier i andre selskaber, samt at eje og investere i værdipapirer eller dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Navne: M - M HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-10-01 tilføjes Reelle ejere: Annette Bache (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: Arne Peter Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Stiftere: Annette Bache (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Vedtægter: 2008-10-01 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Legale ejere: Annette Bache (offentliggjort 2015-11-11)