Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Reelle ejere | Direktion | Legale ejere | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-26 tilføjes Bestyrelse: Signe Ane Udvarhelyi Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2008-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P.K. JUSTESEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2012-04-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUSTESEN SPEDITION ApS. (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2023-01-11 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ørnstrup Justesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Reelle ejere: Hans Justesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 fjernes Bestyrelse: Hans Justesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-26 tilføjes Bestyrelse: Hans Justesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-26 tilføjes Direktion: Henrik Ørnstrup Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-26 fjernes Direktion: Hans Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-30 tilføjes Legale ejere: Henrik Ørnstrup Justesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2013-12-30 tilføjes Reelle ejere: Hans Justesen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2013-10-24 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-10-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være moderselskab for P.K. Justesen A/S samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 tilføjes Vedtægter: 2008-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerbakken 1, 4220 Korsør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ørnstrup Justesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-04 tilføjes Direktion: Hans Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Navne: PKJ HOLDING KORSØR A/S (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)