Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Direktion: Aksel Kristensen Holm (direktion) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Legale ejere: Aksel Kristensen Holm (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Navne: AH HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Reelle ejere: Aksel Kristensen Holm (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-01-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering og formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2009-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2009-03-06 tilføjes Vedtægter: 2009-03-06 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2009-02-23 tilføjes Revisor: Revisto I/S (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2009-02-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jespersvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Direktion: Aksel Kristensen Holm (direktion) (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-10-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Legale ejere: Aksel Kristensen Holm (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-02 fjernes Legale ejere: Aksel Kristensen Holm (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-10-03 tilføjes Navne: AH HOLDING AF 2007 ApS (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Reelle ejere: Aksel Kristensen Holm (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2007-11-20 tilføjes Legale ejere: Aksel Kristensen Holm (offentliggjort 2017-10-27)