Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2012-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: PURFIL ApS. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2016-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PURFIL ApS. (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 797.000,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-05-31 tilføjes Vedtægter: 2022-05-31 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2015-06-12 tilføjes Vedtægter: 2015-06-12 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2015-06-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2013-06-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2013-06-13 fjernes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter/aktier, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 193.550,00 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2012-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 tilføjes Vedtægter: 2012-01-17 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærvej 61, 5260 Odense S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Direktion: Anders Tange (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Legale ejere: Anders Tange (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2008-09-24 tilføjes Navne: MAIL HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-09-24 tilføjes Reelle ejere: Anders Tange (offentliggjort 2017-10-21)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2008-09-24 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Stiftere: Anders Tange (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)