Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2010-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: RIB-HOUSE HILLERØD ApS. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2013-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: RIB-HOUSE HELSINGØR ApS. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2013-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: BISTRO BELLEVUE ApS. (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2013-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: NJD ApS. (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2013-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BTT BOLIG ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2014-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: HAVNEN 27 ApS. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ribhouse Slagelse ApS. (offentliggjort 2016-04-05)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAVNEN 27 ApS. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ribhouse Slagelse ApS. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2016-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rib House Management ApS. (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2016-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rib House Køge ApS. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2017-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: FSH2K ApS. (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Gl. Torv 1 ApS. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2019-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gl. Torv 1 ApS. (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2020-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Punktlig ApS. (offentliggjort 2020-06-10)
Den 2020-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rentavan ApS. (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Rib House Holbæk ApS. (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2023-09-20 tilføjes Legale ejere: Jens Benzer Pedersen (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-09-20 fjernes Legale ejere: THX CONSULT ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2022-04-21 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-01 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2022-06-03)
Den 2018-01-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@ribhouse.dk (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-12-26 fjernes Kontaktoplysninger: jp@hennessys.dk (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-19 tilføjes Legale ejere: THX CONSULT ApS (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2015-09-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2015-09-14 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2013-04-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-04-10)
Den 2013-04-03 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2012-11-01 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2012-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i datterselskaber samt eje og udleje af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-09-15)
Den 2012-10-16 fjernes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-16 tilføjes Vedtægter: 2012-10-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 42, 4., 1100 København K (offentliggjort 2011-02-21)
Den 2011-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 52, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jp@hennessys.dk (offentliggjort 2016-12-27)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 52, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-06 tilføjes Direktion: Jens Benzer Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2010-04-26)
Den 2008-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Navne: J.P. INVEST ApS (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-10-06 tilføjes Reelle ejere: Jens Benzer Pedersen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2008-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-06 tilføjes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Stiftere: Jens Benzer Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)